PABEDIE COURRIER SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG EMPRESARIAL NUEVO TORNEO, CALLE ACUSTICA 18
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social PABEDIE COURRIER SL
CIF B90011321
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PABEDIE COURRIER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PABEDIE COURRIER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Bermejo Diego | Apoderado Solidario | 06/08/2012 | 16/10/2019 |
Garcia Bermejo Diego | Administrador Unico | 20/05/2019 | 16/10/2019 |
Garcia Bermejo Diego | Liquidador Unico | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
Garcia Arenal Santiago | Administrador Unico | 25/07/2012 | 20/05/2019 |
ACTOS BORME DE PABEDIE COURRIER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 86, S 8, H SE 94109, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 86, S 8, H SE 94109, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 86, S 8, H SE 94109, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 86, S 8, H SE 94109, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 86, S 8, H SE 94109, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 86, S 8, H SE 94109, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 85, S 8, H SE 94109, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 85, S 8, H SE 94109, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 84, S 8, H SE 94109, I/A 2 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562 , F 83, S 8, H SE 94109, I/A 1 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-41