P18 VISTAS DE CRISTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carretera de Ronda, Km. 38,5
Código Postal 29679
Municipio Benahavís
Provincia Málaga
Razón Social P18 VISTAS DE CRISTAL SL
CIF B92774629
Capital Social 416450.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/08/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE P18 VISTAS DE CRISTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE P18 VISTAS DE CRISTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garbett Julian | Administrador Mancomunado | 22/05/2013 | 18/01/2021 |
Smidt Franciska | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
Smidt Franciska | Administrador Mancomunado | 14/10/2015 | 18/01/2021 |
Gloudemans Nicolaas Johannes Catharina Maria | Administrador Mancomunado | 22/05/2013 | 14/10/2015 |
Bolt Graham Martin | Consejero | 04/06/2012 | 22/05/2013 |
De Gorria De La Cuadra Jorge | Secretario | 10/05/2012 | 22/05/2013 |
Garbett Julian | Consejero Delegado Mancomunado | 10/05/2012 | 22/05/2013 |
Garbett Julian | Presidente | 10/05/2012 | 22/05/2013 |
Garbett Julian | Consejero | 09/04/2010 | 22/05/2013 |
Gloudemans Nicolaas Johannes Catharina Maria | Consejero | 09/04/2010 | 22/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE P18 VISTAS DE CRISTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 199, S 8, H MA 86970, I/A 18 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 199, S 8, H MA 86970, I/A 18 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 199, S 8, H MA 86970, I/A 18 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 199, S 8, H MA 86970, I/A 18 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Capital Anterior: | 536.450,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 416.450,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 199, S 8, H MA 86970, I/A 17 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 199, S 8, H MA 86970, I/A 16 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5432, L 4339, F 199, S 8, H MA 86970, I/A 16 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-29
Capital Anterior: | 871.650,00 | Euros |
Disminución de capital | 335.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 536.450,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4146, L 3056, F 48, S 8, H MA 86970, I/A 15 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-29
Capital Anterior: | 795.650,00 | Euros |
Aumento de capital: | 76.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 871.650,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4146, L 3056, F 48, S 8, H MA 86970, I/A 14 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-29
Capital Anterior: | 615.650,00 | Euros |
Aumento de capital: | 180.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 795.650,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4146, L 3056, F 48, S 8, H MA 86970, I/A 13 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-29