P Y O EUROPEAN FERRIES ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social P Y O EUROPEAN FERRIES ESPAÑA SA
CIF A11056371
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE P Y O EUROPEAN FERRIES ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE P Y O EUROPEAN FERRIES ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Jose Pedreño Muñoz Delgado | Liquidador | 08/01/2015 | 26/05/2021 |
Jane Elizabeth Douglas | Secretario | 17/10/2011 | 08/01/2015 |
Jane Elizabeth Douglas | Consejero | 17/10/2011 | 08/01/2015 |
Peter Arthur Walker | Consejero Delegado | 17/10/2011 | 08/01/2015 |
Peter Arthur Walker | Consejero | 17/10/2011 | 08/01/2015 |
Sarmad Mehmood Qureshi | Presidente | 17/10/2011 | 08/01/2015 |
Sarmad Mehmood Qureshi | Consejero | 17/10/2011 | 08/01/2015 |
Iain David Cameron Simm | Consejero | 17/10/2011 | |
Kamyar Arfa Zanganeh | Secretario | 17/10/2011 | |
Richard Michael Gradon | Consejero Delegado | 17/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE P Y O EUROPEAN FERRIES ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 91, S 8, H MU 11227, I/A 13 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 91, S 8, H MU 11227, I/A 13 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 90, S 8, H MU 11227, I/A 12 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 90, S 8, H MU 11227, I/A 12 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 90, S 8, H MU 11227, I/A 12 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 90, S 8, H MU 11227, I/A 11 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 90, S 8, H MU 11227, I/A 11 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-107-30