P. PORRAS Y CASTILLEJO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gerald Brenan, 10
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social P. PORRAS Y CASTILLEJO SL
CIF B92446848
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 20/06/2003
Auditor FRANPE AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE P. PORRAS Y CASTILLEJO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE P. PORRAS Y CASTILLEJO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANPE AUDITORES SLP | Auditor | 26/02/2009 | 15/05/2013 |
Gonzalez Castillejo Juan Antonio | Apoderado | 15/05/2013 | |
Porras Estrada Pablo | Liquidador | 23/12/2010 | 15/05/2013 |
Porras Estrada Pablo | Administrador Unico | 23/12/2010 |
ACTOS BORME DE P. PORRAS Y CASTILLEJO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315, L 2227, F 201, S 8, H MA 63520, I/A 6 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315, L 2227, F 201, S 8, H MA 63520, I/A 6 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315, L 2227, F 200, S 8, H MA 63520, I/A 5 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315, L 2227, F 200, S 8, H MA 63520, I/A 5 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315, L 2227, F 200, S 8, H MA 63520, I/A 5 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-92-29
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-78-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315, L 2227, F 200, S 8, H MA 63520, I/A 4 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-29