P & H SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social P & H SA
CIF A78016417
Capital Social 61030.76 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE P & H SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE P & H SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramiro Bernabeu Marta Pilar | Administrador Unico | 04/05/2015 | 19/01/2022 |
Ramiro Bernabeu Marta Pilar | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Ramiro Godoy Manuel | Apoderado | 11/04/2012 | 19/01/2022 |
Ramiro Bernabeu Beatriz | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 17/03/2010 | 04/05/2015 |
Ramiro Bernabeu Beatriz | Consejero | 17/03/2010 | 04/05/2015 |
Ramiro Bernabeu Hector Manuel | Secretario | 17/03/2010 | 04/05/2015 |
Ramiro Bernabeu Hector Manuel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 17/03/2010 | 04/05/2015 |
Ramiro Bernabeu Hector Manuel | Consejero | 17/03/2010 | 04/05/2015 |
Ramiro Bernabeu Maria De Los Reyes | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 17/03/2010 | 04/05/2015 |
Ramiro Bernabeu Maria De Los Reyes | Consejero | 17/03/2010 | 04/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE P & H SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 17 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 17 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 17 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 17 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 17 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 16 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 15 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; Y QUEDAN SIN CONTENIDO LOS ARTICULOS 23 Y 24 DE LOS MISMOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 15 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 15 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29642 , F 64, S 8, H M 15799, I/A 15 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28