P & G SURGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Constitucion, 20
Código Postal 18012
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social P & G SURGE SL
CIF B18901017
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/03/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE P & G SURGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE P & G SURGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Moya Esther | Administrador Solidario | 26/04/2013 | 06/05/2016 |
Caballero Moya Maria Esther | Liquidador Solidario | 06/05/2016 | 06/05/2016 |
Parejo Cuesta Jose | Liquidador Solidario | 06/05/2016 | 06/05/2016 |
Parejo Cuesta Jose | Administrador Solidario | 26/04/2013 | 06/05/2016 |
Caballero Moya Maria Esther O Esther | Secretario | 20/09/2010 | 26/04/2013 |
Caballero Moya Maria Esther O Esther | Consejero Delegado Solidario | 20/09/2010 | 26/04/2013 |
Caballero Moya Maria Esther O Esther | Consejero | 20/09/2010 | 26/04/2013 |
Fernandez Jerez Maria Jose | Consejero | 20/09/2010 | 26/04/2013 |
Gonzalez Arbona Octavio | Consejero | 20/09/2010 | 26/04/2013 |
Parejo Cuesta Jose | Consejero Delegado Solidario | 20/09/2010 | 26/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE P & G SURGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 36730, I/A 4 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 36730, I/A 4 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 36730, I/A 4 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-18
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 36730, I/A 4 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-18
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 36730, I/A 3 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 36730, I/A 3 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 173, S 8, H GR 36730, I/A 3 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-18
- AVDA DE LA CONSTITUCION 20 Bl.B - OFICINA 117 (GRANADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 172, S 8, H GR 36730, I/A 2 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 172, S 8, H GR 36730, I/A 2 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 172, S 8, H GR 36730, I/A 2 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-18