OZM ASISTENCIAL MONTELLANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Joaquin Costa, 2
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social OZM ASISTENCIAL MONTELLANO SL
CIF B71037014
Capital Social 816720.0 Euros
Fecha de Constitución 23/04/2010
Nombres Anteriores
- GERONTOLOGICO SAYOA SL
- SANDO GESTION SOCIAL ANDALUCIA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario VITALIA PLUS SA
VINCULACIONES DE OZM ASISTENCIAL MONTELLANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OZM ASISTENCIAL MONTELLANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITALIA PLUS SA | Socio Unico | 22/10/2018 | 26/12/2019 |
VITALIA PLUS SA | Administrador Unico | 22/10/2018 | 26/12/2019 |
Dominguez Ducay Joaquin Daniel | Administrador Unico | 11/01/2012 | 22/10/2018 |
Serrano Fernandez Maria | Apoderado | 18/07/2011 | 05/12/2013 |
Dominguez Ducay Joaquin Daniel | Administrador Solidario | 13/05/2010 | 11/01/2012 |
Santamaria Jauregui Jose Luis | Administrador Solidario | 13/05/2010 | 11/01/2012 |
ACTOS BORME DE OZM ASISTENCIAL MONTELLANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 40, S 8, H Z 65870, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 40, S 8, H Z 65870, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 40, S 8, H Z 65870, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
- C/ JOAQUIN COSTA 2 4º DC (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4421 , F 40, S 8, H Z 65870, I/A 2 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-50
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de ZARAGOZA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 190, S 8, H SE 89591, I/A 81D (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-41
- DESIGNADO don José María Cosculluela Salinas como representante persona física de la entidad "VITALIA PLUS, S.A.", para el ejercicio del cargo de esta última como administradora única de "OZM ASISTENCIAL MONTELLANO SOCIEDAD LIMITADA".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 190, S 8, H SE 89591, I/A 8 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 190, S 8, H SE 89591, I/A 8 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 190, S 8, H SE 89591, I/A 8 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 190, S 8, H SE 89591, I/A 8 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
Empresa: SANDO GESTION SOCIAL ANDALUCIA SL
- OZM ASISTENCIAL MONTELLANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5364 , F 190, S 8, H SE 89591, I/A 7 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-41