OYAKATA AGENCY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padre Barace / Aita Barace Kalea, 1
Código Postal 31007
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social OYAKATA AGENCY SL
CIF B71308746
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/12/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lecumberri Alli Esther
Propietario Lecumberri Alli Esther
VINCULACIONES DE OYAKATA AGENCY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OYAKATA AGENCY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lecumberri Alli Esther | Administrador Unico | 21/12/2016 | 08/09/2023 |
Lecumberri Alli Esther | Socio Unico | 08/08/2022 | 08/09/2023 |
ACTOS BORME DE OYAKATA AGENCY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 137, S 8, H NA 36402, I/A 3 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 137, S 8, H NA 36402, I/A 3 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 137, S 8, H NA 36402, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 135, S 8, H NA 36402, I/A 1 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-31
Dirección:C/ PADRE BARACE, NUMERO 1, PLANTA BAJA TRASERA (PAMPLONA)
Comienzo de operaciones:02/12/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La participación en toda clase de empresas mediante la suscripción, asunción o adquisición de sus títulos o valores. La gestión y administración de dichas participaciones por cuenta propia. Y otras actividades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1834 , F 135, S 8, H NA 36402, I/A 1 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-31