OXOID SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OXOID SA
CIF A28625804
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Fecha de Constitución 20/02/1980
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Van Der Zande Petrus Thomas Adrianus
Propietario THERMO FISHER DIAGNOSTICS SL
VINCULACIONES DE OXOID SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXOID SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnell Karl David | Apoderado Mancomunado | 31/01/2014 | 14/10/2016 |
Asensio Lahuerta Alberto | Apoderado | 24/07/2012 | 14/10/2016 |
Bane Judith Ann | Apoderado Mancomunado | 31/01/2014 | 14/10/2016 |
Cordier Stacy E | Apoderado | 30/11/2011 | 14/10/2016 |
Gilardi Carrie Janet | Apoderado Mancomunado | 31/01/2014 | 14/10/2016 |
Gould Christina Marie | Apoderado Mancomunado | 31/01/2014 | 14/10/2016 |
Minguez Rascon Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 24/07/2012 | 14/10/2016 |
Morillas Del Rio Ana Isabel | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2012 | 14/10/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/12/2009 | 14/10/2016 |
Quinn Tyler Daniel | Apoderado Mancomunado | 31/01/2014 | 14/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OXOID SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 201, S 8, H M 14568, I/A 73 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 200, S 8, H M 14568, I/A 72 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 200, S 8, H M 14568, I/A 72 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 200, S 8, H M 14568, I/A 72 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 200, S 8, H M 14568, I/A 72 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 200, S 8, H M 14568, I/A 71 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 200, S 8, H M 14568, I/A 70 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 199, S 8, H M 14568, I/A 69 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 199, S 8, H M 14568, I/A 68 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 198, S 8, H M 14568, I/A 67 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28