OXITEXC IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 534
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OXITEXC IBERICA SL
CIF B66971227
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/03/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OXITEXC IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXITEXC IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENDURANCE EQUITY PARTNERS SGEIC SA | Administrador Unico | 12/04/2018 | 08/04/2019 |
ENDURANCE EQUITY PARTNERS SGEIC SA | Liquidador | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
Picas De La Rosa Pedro | Apoderado Solidario | 20/11/2018 | 08/04/2019 |
Rigau Pages Jose-maria | REPR.143 RRM | 12/04/2018 | 08/04/2019 |
Rigau Pages Jose-maria | REPR.143 RRM | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
Sanz Mitchell Asier | Administrador Unico | 21/08/2017 | 12/04/2018 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 27/03/2017 | 21/08/2017 |
ACTOS BORME DE OXITEXC IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 143, S 8, H B 500854, I/A 6 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 143, S 8, H B 500854, I/A 6 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 143, S 8, H B 500854, I/A 6 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 143, S 8, H B 500854, I/A 5 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 142, S 8, H B 500854, I/A 4 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 142, S 8, H B 500854, I/A 4 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: ENDURANCE EQUITY PARTNERS S.G.E.I.C. S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 142, S 8, H B 500854, I/A 3 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
- LA PUESTA A DISPOSICION DE PROFESIONALES CUALIFICADOS PARA LA PRESTACION DE CUALQUIER TIPO DE ASESORAMIENTO EN LA GESTION EMPRESARIAL EN EL SENTIDO MAS AMPLIO POSIBLE,TANTO A PERSONAS FISICAS COMO JURIDICAS,ASI COMO LA .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 142, S 8, H B 500854, I/A 2 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
- AV DIAGONAL Num.534 P.9 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 142, S 8, H B 500854, I/A 2 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45848 , F 142, S 8, H B 500854, I/A 2 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08