OXIGENO NMP M SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Campomanes, 8
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OXIGENO NMP M SL
CIF B86546199
Capital Social 107756.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 19/09/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OXIGENO NMP M SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXIGENO NMP M SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abril Sellares Joan | Apoderado | 13/02/2013 | 22/12/2021 |
Coca Camin Juan | Liquidador | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
Coca Camin Juan | Administrador Solidario | 07/02/2013 | 22/12/2021 |
Coca Ramon Aitana | Administrador Solidario | 07/02/2013 | 22/12/2021 |
Perez De Tudela Marta | Apoderado | 19/04/2013 | 22/12/2021 |
Coca Ramon Aitana | Administrador Unico | 15/10/2012 | 07/02/2013 |
Rodiel Moros Rocio | Apoderado | 30/10/2012 | 07/02/2013 |
ACTOS BORME DE OXIGENO NMP M SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 30, S 8, H M 546240, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 30, S 8, H M 546240, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 30, S 8, H M 546240, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 30, S 8, H M 546240, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 104.756,00 | Euros |
Capital Actual: | 107.756,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.491,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 29, S 8, H M 546240, I/A 7 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 29, S 8, H M 546240, I/A 6 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 28, S 8, H M 546240, I/A 5 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 28, S 8, H M 546240, I/A 4 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 28, S 8, H M 546240, I/A 4 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30353 , F 28, S 8, H M 546240, I/A 4 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28