OXICORTE CARRASCO SL - EXTINGUIDA
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social OXICORTE CARRASCO SL
CIF B58691833
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
VINCULACIONES DE OXICORTE CARRASCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXICORTE CARRASCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batista Llamas Adolf | Administrador Concursal | 20/11/2009 | 27/07/2022 |
CARRASCO PEREZ FRANCISCO | Apoderado | 27/07/2022 | |
CARRASCO PEDROSA NIEVES | Administrador | 07/07/2010 |
ACTOS BORME DE OXICORTE CARRASCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 154, S 8, H B 40821, I/A 9 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 531/2009, AUTO FIRME DE FECHA 01/07/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 154, S 8, H B 40821, I/A 9 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Administrador Concursal
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 154, S 8, H B 40821, I/A 9 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
- INHABILITACION DE DON FRANCISCO CARRASCO PEREZ.FECHA INICIO:08/11/2013;FECHA EXTINCION:05/02/2015,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME 26/11/2012 DEL JUZGADO PENAL 20 DE BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 151, S 8, H B 40821, I/A 5 N (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 153, S 8, H B 40821, I/A 8 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 531/2009 SECCION 4, AUTO FIRME DE FECHA 22 DE ABRIL DE2.010, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 153, S 8, H B 40821, I/A 8 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 153, S 8, H B 40821, I/A 8 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROC. CONCURSO VOLUNTARIO531/2009, AUTO FIRME DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2009, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 152, S 8, H B 40821, I/A 7 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22680 , F 152, S 8, H B 40821, I/A 7 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08