OXIBLAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcalde Guillermo Rein, 5
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social OXIBLAN SL
CIF B29080546
Actividad Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OXIBLAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OXIBLAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Diaz Juan Jose | Administrador Unico | 15/09/2016 | 21/12/2021 |
Sanchez Diaz Juan Jose | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Checa Vilchez Juan | Administrador Mancomunado | 23/07/2015 | 15/09/2016 |
Sanchez Diaz Juan Jose | Administrador Mancomunado | 23/07/2015 | 15/09/2016 |
Arroyo Serrano Eufemio | Administrador Mancomunado | 23/07/2015 |
ACTOS BORME DE OXIBLAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 129, S 8, H MA 4482, I/A 6 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 129, S 8, H MA 4482, I/A 6 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 129, S 8, H MA 4482, I/A 6 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 129, S 8, H MA 4482, I/A 6 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 128, S 8, H MA 4482, I/A 5 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 128, S 8, H MA 4482, I/A 5 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 128, S 8, H MA 4482, I/A 5 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 128, S 8, H MA 4482, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188, L 101, F 128, S 8, H MA 4482, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29