OVO ENERGY SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 624
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OVO ENERGY SPAIN SL
CIF B67365239
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Distribución de energía eléctrica
Fecha de Constitución 24/01/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OVO ENERGY SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OVO ENERGY SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Batet Jordi | Apoderado Solidario | 26/08/2022 | 22/08/2024 |
Quinten Zwaga | Apoderado Solidario | 11/01/2021 | 22/08/2024 |
Sureda Gallardo Juan | Apoderado Solidario | 11/01/2021 | 22/08/2024 |
Vazquez Moraga Yago Jose | Apoderado Solidario | 26/08/2022 | 22/08/2024 |
Vincent Francis Casey | Liquidador | 22/08/2024 | 22/08/2024 |
Vincent Francis Casey | Administrador Unico | 12/02/2019 | 22/08/2024 |
ACTOS BORME DE OVO ENERGY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 529848, I/A 8 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 529848, I/A 8 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 529848, I/A 8 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
- AV DIAGONAL Num.624 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46790 , F 4, S 8, H B 529848, I/A 7 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
- CL BEETHOVEN Num.13 P.7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46790 , F 4, S 8, H B 529848, I/A 6 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46790 , F 4, S 8, H B 529848, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
- AV DE JOSEP TARRADELLAS Num.123 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46755 , F 225, S 8, H B 529848, I/A 4 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46755 , F 223, S 8, H B 529848, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
- CNAE:3514.ACTIVIDAD PRINCIPAL:COMERCIO DE ENERGIA ELECTRICA.EL SUMINISTRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL (ELECTRICIDAD Y GAS) Y OTROS SERVICIOS ENERGETICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46755 , F 222, S 8, H B 529848, I/A 2 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO OVO GROUP LTD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46755 , F 218, S 8, H B 529848, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08