OVIDEO PUB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Carondelet, 23
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OVIDEO PUB SL
CIF B82627621
Capital Social 44625.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Página Web www.ovideo.com
Propietario OVIDEO TV SA
VINCULACIONES DE OVIDEO PUB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OVIDEO PUB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baena Moreno Maria Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2011 | 06/03/2013 |
Diaz De Los Santos Lorena | Apoderado Mancomunado | 22/11/2011 | 06/03/2013 |
OVIDEO TV SA | Socio Unico | 14/12/2011 | 06/03/2013 |
Coca Camin Juan | Administrador Solidario | 28/11/2012 | |
Baena Moreno Maria Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2011 | 22/11/2011 |
Diaz De Los Santos Lorena | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2011 | 22/11/2011 |
Baena Moreno Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2011 | |
Lara Portillo Maria Paz | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2011 |
ACTOS BORME DE OVIDEO PUB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 88, S 8, H M 255708, I/A 15 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
- CANCELACION DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN BARCELONA Y DENOMINADA "OVIDEO TV, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 88, S 8, H M 255708, I/A 15 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
- En fecha 30 de junio de 2012 la Sociedad domiciliada en Barcelona "Ovideo TV SA" absorbió a la entidad "Ovideo Pub SL" , quedando la Hoja de esta sociedad cerrada provisionalmentedurante seis meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 88, S 8, H M 255708, I/A 14-M (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 88, S 8, H M 255708, I/A 14 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 88, S 8, H M 255708, I/A 13 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 87, S 8, H M 255708, I/A 12 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 87, S 8, H M 255708, I/A 12 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Capital Anterior: | 51.375,00 | Euros |
Disminución de capital | 6.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 44.625,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 87, S 8, H M 255708, I/A 11 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 86, S 8, H M 255708, I/A 10 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15267 , F 86, S 8, H M 255708, I/A 10 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28