OVERTOP TELEMARKETING INSURANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manoteras, 46
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OVERTOP TELEMARKETING INSURANCE SL
CIF B65780991
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 16/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OVERTOP TELEMARKETING INSURANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OVERTOP TELEMARKETING INSURANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blasi Ramirez Xavier | Apoderado Solidario | 12/09/2017 | 17/08/2018 |
De La Higuera Del Saz Marta Maria | Apoderado Solidario | 12/09/2017 | 17/08/2018 |
Pardo De Santayana Vila Alfredo | Apoderado Solidario | 12/09/2017 | 17/08/2018 |
Parra Cantero Angel Manuel | Administrador Unico | 26/06/2017 | 17/08/2018 |
Blasi Ramirez Javier | Administrador Solidario | 13/06/2012 | 26/06/2017 |
Gimenez Rocamora Maria Dolores | Administrador Solidario | 13/06/2012 | 26/06/2017 |
ACTOS BORME DE OVERTOP TELEMARKETING INSURANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36916 , F 89, S 8, H M 660311, I/A 3 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36916 , F 89, S 8, H M 660311, I/A 3 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36916 , F 89, S 8, H M 660311, I/A 3 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-28
- AVDA MANOTERAS 46 BIS (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36916 , F 89, S 8, H M 660311, I/A 2 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43224 , F 74, S 8, H B 427908, I/A 9 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43224 , F 73, S 8, H B 427908, I/A 8 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43224 , F 72, S 8, H B 427908, I/A 7 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43224 , F 71, S 8, H B 427908, I/A 6 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43224 , F 71, S 8, H B 427908, I/A 5 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43224 , F 71, S 8, H B 427908, I/A 5 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-08