OVALE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Onze de Setembre, 1
Código Postal 08480
Municipio L'Ametlla del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OVALE ESPAÑA SL
CIF B65963191
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 30/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OVALE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OVALE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leonardo Losacco | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Leonardo Losacco | Administrador Unico | 26/02/2015 | 11/01/2021 |
Bruno De Rosa | Administrador Unico | 07/04/2014 | 26/02/2015 |
Bruno De Rosa | Consejero | 26/02/2013 | 07/04/2014 |
Nicola Sabatino | Secretario | 26/02/2013 | 07/04/2014 |
Nicola Sabatino | Consejero | 26/02/2013 | 07/04/2014 |
Nicola Sabatino | Consejero Delegado | 26/02/2013 | 07/04/2014 |
OVALE EUROPE SRL | Presidente | 26/02/2013 | 07/04/2014 |
OVALE EUROPE SRL | Consejero | 26/02/2013 | 07/04/2014 |
Riccardo Ascione | REPR.143 RRM | 26/02/2013 | 07/04/2014 |
ACTOS BORME DE OVALE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 69, S 8, H B 434088, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 69, S 8, H B 434088, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 69, S 8, H B 434088, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
- AV ONZE DE SETEMBRE,NUMERO 1, LETRA F (AMETLLA DEL VALLES (L'))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 68, S 8, H B 434088, I/A 4 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 68, S 8, H B 434088, I/A 3 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 68, S 8, H B 434088, I/A 3 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO: "OVALE HOUSE, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 68, S 8, H B 434088, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 68, S 8, H B 434088, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 68, S 8, H B 434088, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43633 , F 67, S 8, H B 434088, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08