OUTPOST 24 SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Europa, 19
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OUTPOST 24 SPAIN SL
CIF B87028643
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 03/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Outpost 24 Ab
VINCULACIONES DE OUTPOST 24 SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OUTPOST 24 SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfredson Carl Jonas | Administrador Unico | 13/09/2019 | 20/01/2022 |
BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Apoderado | 02/08/2018 | 20/01/2022 |
LAWYERS AND ACCOUNTANTS GLOBAL SERVICES SL | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Outpost 24 Ab | Socio Unico | 02/07/2014 | 20/01/2022 |
Porras Pedraza Juan | Representante | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
Rios Martinez Pedro | Apoderado | 02/08/2018 | 20/01/2022 |
Bang Jensen Carsten | Administrador Unico | 01/12/2015 | 13/09/2019 |
Lorente Diaz Antonio | Administrador Unico | 02/07/2014 | 01/12/2015 |
ACTOS BORME DE OUTPOST 24 SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 4 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 4 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 48, S 8, H M 584149, I/A 3 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 47, S 8, H M 584149, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32454 , F 47, S 8, H M 584149, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28