OUTCODERS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Playa Dorada, 18
Código Postal 29620
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social OUTCODERS SPAIN SL
CIF B93695369
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/06/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OUTCODERS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OUTCODERS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Plaza Gallardo David | Administrador Unico | 29/12/2021 | 28/11/2023 |
Plaza Gallardo David | Liquidador Solidario | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Rubio Camara Pedro Manuel | Administrador Unico | 29/12/2021 | 28/11/2023 |
Rubio Camara Pedro Manuel | Liquidador Solidario | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Rubio Camara Pedro Manuel | Administrador Unico | 20/06/2019 | 29/12/2021 |
ACTOS BORME DE OUTCODERS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 144, S 8, H MA151387, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 144, S 8, H MA151387, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 144, S 8, H MA151387, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 144, S 8, H MA151387, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 144, S 8, H MA151387, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 144, S 8, H MA151387, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 144, S 8, H MA151387, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 143, S 8, H MA151387, I/A 1 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-29
Dirección:C/ PLAYA DORADA 18 (TORREMOLINOS)
Comienzo de operaciones:17/06/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) El diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos -incluidos vehículos automotores, buques, aeronaves y dispositivos o vehículos aeroespaciales- que hagan uso de las tecnologías de la información (informátic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850, L 4757, F 143, S 8, H MA151387, I/A 1 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-29