OTTA KIDS TERRASSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Marian, 95
Código Postal 08221
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OTTA KIDS TERRASSA SL
CIF B66343518
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 24/07/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OTTA KIDS TERRASSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTTA KIDS TERRASSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roldan Marcet Marta | Administrador Unico | 19/12/2016 | |
Roldan Marcet Marta | Liquidador | 19/12/2016 | 19/12/2016 |
Roldan Maret Marta | Administrador Unico | 20/01/2016 | 19/12/2016 |
Geis Elias Pere | Administrador Unico | 25/07/2014 | 20/01/2016 |
ACTOS BORME DE OTTA KIDS TERRASSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 177, S 8, H B 455505, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 177, S 8, H B 455505, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 177, S 8, H B 455505, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 176, S 8, H B 455505, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 176, S 8, H B 455505, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 176, S 8, H B 455505, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Dirección:CL SANT MARIAN Num.95 P.2 PTA.2 (TERRASSA)
Comienzo de operaciones:24/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44416 , F 176, S 8, H B 455505, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08