OTNAS INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mendez Nuñez, 17
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OTNAS INVERSIONES SL
CIF B86304441
Capital Social 2283000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 29/09/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ASGARD INVERSIONES SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE OTNAS INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTNAS INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASGARD INVERSIONES SL | Socio Unico | 12/04/2018 | 13/04/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/09/2014 | 13/04/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2015 | 13/04/2018 |
Garcia Granda Bernardo | Secretario No Consejero | 30/12/2011 | 13/04/2018 |
Noblejas Sanchez-migallon Rafael | Apoderado | 23/02/2012 | 13/04/2018 |
Perez Arauna Borja | Liquidador Solidario | 13/04/2018 | 13/04/2018 |
Perez Arauna Borja | Consejero | 30/12/2011 | 13/04/2018 |
Polanco Moreno Ignacio | Liquidador Solidario | 13/04/2018 | 13/04/2018 |
Polanco Moreno Ignacio | Presidente | 30/12/2011 | 13/04/2018 |
Polanco Moreno Ignacio | Consejero | 30/12/2011 | 13/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OTNAS INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 201, S 8, H M 526004, I/A 11 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 201, S 8, H M 526004, I/A 11 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 201, S 8, H M 526004, I/A 11 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 201, S 8, H M 526004, I/A 11 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 200, S 8, H M 526004, I/A 10 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 200, S 8, H M 526004, I/A 9 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 200, S 8, H M 526004, I/A 8 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 200, S 8, H M 526004, I/A 7 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 137, S 8, H M 526004, I/A 6 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29218 , F 137, S 8, H M 526004, I/A 5 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28