OTINANT 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Rosa Dels Vents, 23
Código Postal 25200
Municipio Cervera
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social OTINANT 21 SL
CIF B25727553
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 06/05/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OTINANT 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTINANT 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mancebo Manzano Antonia | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 27/12/2012 |
Mancebo Manzano Antonia | Liquidador Mancomunado | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
Otin Vilanova Montserrat Josefa | Administrador Solidario | 31/05/2011 | 27/12/2012 |
Otin Vilanova Montserrat Josefa | Liquidador Mancomunado | 27/12/2012 | 27/12/2012 |
ACTOS BORME DE OTINANT 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 31, S 8, H L 25386, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 31, S 8, H L 25386, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 31, S 8, H L 25386, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 31, S 8, H L 25386, I/A 2 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 23, S 8, H L 25386, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-25
Dirección:C/ DE LA ROSA 23 (CERVERA)
Comienzo de operaciones:06/05/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:a) El comercio al mayor y al menor de todo tipo de maquinaria, herramientas, accesorios y materiales, tanto de tipo industrial, como de construcción,así como agrícola. b) La construcción completa, reparación y conservación de obras civiles y edificaciones tanto de carácter privado como público
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1272 , F 23, S 8, H L 25386, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-25