OTEGARPAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Laietana, 23
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OTEGARPAL SL
CIF B65370975
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/06/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OTEGARPAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTEGARPAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gargallo Lazaro Miguel | Administrador Solidario | 02/08/2010 | 09/01/2020 |
Marias Gaspa Antonio | Apoderado | 11/01/2011 | 09/01/2020 |
Muntane Bertrans Jaume | Apoderado | 11/01/2011 | 09/01/2020 |
Otero Lopez Pablo | Liquidador | 09/01/2020 | 09/01/2020 |
Otero Lopez Pablo | Administrador Solidario | 02/08/2010 | 09/01/2020 |
Palau De Belza Bernat | Administrador Solidario | 02/08/2010 | 09/01/2020 |
ACTOS BORME DE OTEGARPAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 51, S 8, H B 400217, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 51, S 8, H B 400217, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 51, S 8, H B 400217, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 49, S 8, H B 400217, I/A 3 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 47, S 8, H B 400217, I/A 2 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 44, S 8, H B 400217, I/A 1 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-08
Dirección:CL VIA LAIETANA Num.23 P.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:03/06/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA DE INMUEBLES,RUSTICOS O URBANOS,EN SU TOTALIDAD O EN PISOS O DEPENDENCIAS;SU DISFRUTE,EXPLOTACION,ARRIENDO,CESION,ENAJENACION Y ADMINISTRACION BAJO CUALQUIERA DE LAS FORMAS ADMITIDAS EN DERECHO;ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42042 , F 44, S 8, H B 400217, I/A 1 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-08