OTEBAN ON LINE 2008 SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OTEBAN ON LINE 2008 SL
CIF B64968621
Capital Social 99330.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 21/10/2008
Página Web www.subastasde.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OTEBAN ON LINE 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTEBAN ON LINE 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFEMA INVESTMENTS SL | Presidente | 17/11/2011 | 17/07/2013 |
COFEMA INVESTMENTS SL | Consejero | 17/11/2011 | 17/07/2013 |
De Dios Perramon Alejandro | REPR.143 RRM | 17/11/2011 | 17/07/2013 |
Martin Chocarro Javier | Consejero | 17/11/2011 | 17/07/2013 |
Salvatella Pont Antonio | Liquidador | 17/07/2013 | 17/07/2013 |
Salvatella Pont Antonio | Secretario | 17/11/2011 | 17/07/2013 |
Salvatella Pont Antonio | Consejero | 17/11/2011 | 17/07/2013 |
Salvatella Pont Antonio | Consejero Delegado | 17/11/2011 | 17/07/2013 |
Martin Chocarro Javier | Administrador Unico | 17/11/2011 |
ACTOS BORME DE OTEBAN ON LINE 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 47, S 8, H B 377657, I/A 5 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 47, S 8, H B 377657, I/A 5 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 47, S 8, H B 377657, I/A 5 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 47, S 8, H B 377657, I/A 5 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 46, S 8, H B 377657, I/A 4 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 46, S 8, H B 377657, I/A 4 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Capital Anterior: | 84.280,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 99.330,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 46, S 8, H B 377657, I/A 3 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-08
Capital Anterior: | 15.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 69.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 84.280,00 | Euros |
Porcentaje: | 461,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40858 , F 45, S 8, H B 377657, I/A 2 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08