OTATZA SL - EXTINGUIDA
Municipio Durango
Provincia Bizkaia
Razón Social OTATZA SL
CIF B95153839
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Fabricación de hormigón fresco
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OTATZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OTATZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Secretario | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Consejero | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Consejero Delegado | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
Amantegui Goicoechea Maria Soledad | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
Amantegui Magunacelaya Maria Jose | Consejero Delegado | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
Amantegui Magunacelaya Maria Jose | Presidente | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
Amantegui Magunacelaya Maria Jose | Consejero | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
Amantegui Magunacelaya Maria Jose | Liquidador | 07/01/2021 | 07/01/2021 |
Amantegui Magunacelaya Mikel-aingeru | Consejero Delegado | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
Amantegui Magunacelaya Mikel-aingeru | Consejero | 28/07/2016 | 07/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OTATZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 23, S 8, H BI 30965, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 23, S 8, H BI 30965, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 23, S 8, H BI 30965, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 23, S 8, H BI 30965, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 23, S 8, H BI 30965, I/A 7 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 23, S 8, H BI 30965, I/A 7 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 22, S 8, H BI 30965, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 22, S 8, H BI 30965, I/A 6 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-48
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 22, S 8, H BI 30965, I/A 5 (27/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-48