OSYMAR INVERSIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Granados, 12
Código Postal 28690
Municipio Brunete
Provincia Madrid
Razón Social OSYMAR INVERSIONS SL
CIF B86843588
Capital Social 162500.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 17/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tarascon Baldasano Marta
VINCULACIONES DE OSYMAR INVERSIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OSYMAR INVERSIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tarascon Baldasano Marta | Apoderado | 14/11/2013 | 09/01/2024 |
Tarascon Baldasano Marta | Administrador Unico | 26/12/2017 | 09/01/2024 |
Tarascon Baldasano Marta | Socio Unico | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Tarascon Baldasano Marta | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Castrillejo Paramo Oscar-luis | Administrador Unico | 14/11/2013 | 26/12/2017 |
ACTOS BORME DE OSYMAR INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 133, S 8, H M 567300, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 133, S 8, H M 567300, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 133, S 8, H M 567300, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 133, S 8, H M 567300, I/A 5 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 133, S 8, H M 567300, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 133, S 8, H M 567300, I/A 3 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 133, S 8, H M 567300, I/A 3 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 132, S 8, H M 567300, I/A 2 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 129, S 8, H M 567300, I/A 1 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Dirección:C/ ENRIQUE GRANADOS, NUMERO 12 (BRUNETE)
Comienzo de operaciones:17/10/13
Capital:162.500,00 Euros
Objeto social:El alquiler de toda clase de bienes inmuebles. El alquiler de espacios para la celebración de bodas, celebraciones y otros eventos. La compraventa, importación y exportación de vehículos de motor y maquinaria, tanto nuevos como usados, así como la de recambios y accesorios.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31520 , F 129, S 8, H M 567300, I/A 1 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28