OSTAL ADORADO ASSET MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE ILLETAS 40 - APARTAMENTO Nº 4-C, EDIFICIO
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social OSTAL ADORADO ASSET MANAGEMENT SL
CIF B57885238
Capital Social 407000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 29/10/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OSTAL ADORADO ASSET MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OSTAL ADORADO ASSET MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D'hoore Franki Gustaaf Gerard | Administrador Solidario | 28/11/2014 | 23/11/2017 |
D'hoore Franki Gustaaf Gerard | Liquidador Solidario | 23/11/2017 | 23/11/2017 |
Jaques Maria Godelieve Irma Germaine | Administrador Solidario | 28/11/2014 | 23/11/2017 |
Jaques Maria Godelieve Irma Germaine | Liquidador Solidario | 23/11/2017 | 23/11/2017 |
ACTOS BORME DE OSTAL ADORADO ASSET MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 74, S 8, H PM 75111, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 74, S 8, H PM 75111, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 74, S 8, H PM 75111, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 74, S 8, H PM 75111, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Capital Anterior: | 370.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 37.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 407.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 124, S 8, H PM 75111, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 124, S 8, H PM 75111, I/A 1 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-07
Dirección:AVDA DE ILLETAS 40 - APARTAMENTO Nº 4-C, EDIFICIO (CALVIA)
Comienzo de operaciones:29/10/14
Capital:370.000,00 Euros
Objeto social:La intermediación en las siguientes materias: Consultoría de gestión financiera, económica, técnica y administrativa. Gestión de empresas y organizaciones. Liquidación de empresas. Organización de seminarios y formación financiera, económica, técnica y de gestión administrativa..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2592 , F 124, S 8, H PM 75111, I/A 1 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-07