OSLESIG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Mossen Galmes, 93
Código Postal 07530
Municipio Sant Llorenç des Cardassar
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social OSLESIG SL
CIF B57466625
Capital Social 1053100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OSLESIG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OSLESIG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Haas Hermann | Apoderado | 21/09/2017 | |
Gross Peter Luis Oskar | Administrador Mancomunado | 13/04/2010 | 21/09/2017 |
Hartmut Franke Andreas | Liquidador | 21/09/2017 | 21/09/2017 |
Hartmut Franke Andreas | Administrador Mancomunado | 13/04/2010 | 21/09/2017 |
Hartmut Franke Andreas | Apoderado | 13/04/2010 | 21/09/2017 |
Insamiba Ltd | Socio único | 21/09/2017 | |
De Hass Hermann | Administrador Mancomunado | 13/04/2010 |
ACTOS BORME DE OSLESIG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 176, S 8, H PM 57374, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 176, S 8, H PM 57374, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 176, S 8, H PM 57374, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 176, S 8, H PM 57374, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Administrador Mancomunado
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 176, S 8, H PM 57374, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.050.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.053.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 33.870,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 176, S 8, H PM 57374, I/A 6 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-07
- C/ MOSSEN GALMES 93 (SAN LORENZO DEL CARDESSAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2419 , F 176, S 8, H PM 57374, I/A 5 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 143, S 8, H PM 57374, I/A 4 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-07