OSCAR TRADE SL - EXTINGUIDA
Razón Social OSCAR TRADE SL
CIF B51011070
Capital Social 318400.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/07/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario OSCAR INTERNACIONAL SA
VINCULACIONES DE OSCAR TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSCAR TRADE SL
- Declarada la unipersonalidad sobrevenida de la entidad al pasar a ser "OSCAR INTERNACIONAL, SA", titular de la totalidad de las participaciones sociales, según escritura autorizada en Ceuta, 17 de abril de 2024, ante el Notario Don José Eduardo García Pérez, numero 1.015 de protocolo, acompañada de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CE 1703, I/A 9 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-51
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CE 1703, I/A 9 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-51
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CE 1703, I/A 8 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-51
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CE 1703, I/A 8 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-51
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-51
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOSEUROS 318.400 EUROS, dividido y representado en 3.184 participaciones nominativas iguales, acumulables e indivisibles de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 152, S 8, H CE 1703, I/A 7 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-51
Capital Anterior: | 110.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 208.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 318.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 188,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 152, S 8, H CE 1703, I/A 7 (06/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-51
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-51
- Otras modificaciones estatutarias: e administrador tendrá una duración indefinida, hasta tanto la Junta General no revoque su nombramiento o cese aquel por cualquier otra causa. El desempeño del cargo de administrador será retribuido en una cantidad anual, que podrá
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 151, S 8, H CE 1703, I/A 6 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-51
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-51