OSASUNTEK SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibañez de Bilbao, 10
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social OSASUNTEK SLP
CIF B95451175
Actividad Actividades hospitalarias
Propietario Jauregui Somme Cristian Asterix
VINCULACIONES DE OSASUNTEK SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OSASUNTEK SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jauregui Somme Cristian Asterix | Apoderado | 24/01/2019 | 20/11/2023 |
Jauregui Somme Cristian Asterix | Soc.Prof. | 28/09/2016 | 20/11/2023 |
Jauregui Somme Cristian Asterix | Socio Unico | 28/09/2016 | 20/11/2023 |
Jauregui Somme Cristian Asterix | Liquidador | 20/11/2023 | 20/11/2023 |
Jauregui Somme Cristian Asterix | Administrador Unico | 20/11/2023 |
ACTOS BORME DE OSASUNTEK SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 40, S 8, H BI 48116, I/A 5 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 40, S 8, H BI 48116, I/A 5 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 40, S 8, H BI 48116, I/A 5 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 40, S 8, H BI 48116, I/A 5 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 40, S 8, H BI 48116, I/A 4 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-48
- Actividad sanitaria dentro de la rama de la oftalmología
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 38, S 8, H BI 48116, I/A 3 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-48
- C/ IBAÑEZ DE BILBAO 10 - BAJO DERECHA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 38, S 8, H BI 48116, I/A 3 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-48
- Adaptada a la ley 2/2007 de sociedades profesionales la sociedad con fecha 8 de julio de 2015
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 38, S 8, H BI 48116, I/A 3 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-48
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 38, S 8, H BI 48116, I/A 3 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4793 , F 38, S 8, H BI 48116, I/A 3 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-48