OSAN 25 CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nueva, 16
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OSAN 25 CONSULTORES SL
CIF B87206017
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OSAN 25 CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OSAN 25 CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Martin Beatriz | Administrador Unico | 09/03/2015 | 13/02/2017 |
Lopez Martin Beatriz | Liquidador | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
Martin Alvarez Ana Maria | Apoderado | 14/04/2015 | 13/02/2017 |
ACTOS BORME DE OSAN 25 CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 127, S 8, H M 597639, I/A 3 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 127, S 8, H M 597639, I/A 3 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 127, S 8, H M 597639, I/A 3 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 127, S 8, H M 597639, I/A 3 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 126, S 8, H M 597639, I/A 2 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 125, S 8, H M 597639, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28
Dirección:C/ NUEVA 16 2º A (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:03/02/15
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:a) La consultoría, formación y el asesoramiento integral, tanto a empresas como a particulares, en los ámbitos socio-laborales, recursos humanos, coaching empresarial e individual, jurídico-civil, jurídico-mercantil, fiscal, financiero, jurídico inmobiliario, y/o administrativo; así como..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 125, S 8, H M 597639, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-28