ORVAULT INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 164
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORVAULT INVESTMENT SL
CIF B86088465
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/01/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ORVAULT INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORVAULT INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez De Las Asturias Bohorques Llosent Javier | Administrador Mancomunado | 17/05/2012 | 01/07/2014 |
Guemes Barrios Juan Jose | Administrador Mancomunado | 17/05/2012 | 01/07/2014 |
Quesada Fernandez Jardon Jorge Francisco | Administrador Mancomunado | 17/05/2012 | 01/07/2014 |
Quesada Fernandez Jardon Jorge Francisco | Liquidador | 01/07/2014 | 01/07/2014 |
Quesada Fernandez Jardon Jorge Francisco | Administrador Unico | 17/05/2011 | 17/05/2012 |
Perez Gomez Rosario | Administrador Unico | 28/01/2011 | 17/05/2011 |
ACTOS BORME DE ORVAULT INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 25, S 8, H M 512943, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 25, S 8, H M 512943, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 25, S 8, H M 512943, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 25, S 8, H M 512943, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 24, S 8, H M 512943, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 24, S 8, H M 512943, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 24, S 8, H M 512943, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 24, S 8, H M 512943, I/A 2 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 24, S 8, H M 512943, I/A 2 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28492 , F 22, S 8, H M 512943, I/A 1 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28