ORTRAT INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sofora, 15
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ORTRAT INTERNACIONAL SL
CIF B86018280
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Distribución por tubería de combustibles gaseosos
Fecha de Constitución 15/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORTRAT INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORTRAT INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Halbach Thomas Andreas | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Halbach Thomas Andreas | Administrador Unico | 07/09/2010 | 11/01/2021 |
ORTRAT SL | Socio Unico | 07/09/2010 | 22/02/2016 |
ACTOS BORME DE ORTRAT INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 183, S 8, H M 505575, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 183, S 8, H M 505575, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 183, S 8, H M 505575, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 183, S 8, H M 505575, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 183, S 8, H M 505575, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 178, S 8, H M 505575, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 178, S 8, H M 505575, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Dirección:C/ SOFORA 15 (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/07/10
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:LA CONSULTORIA LA FABRICACION LA VENTA EL SUMINISTRO EL MONTAJE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DETECTORES DE GASES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28054 , F 178, S 8, H M 505575, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28