ORTIZ INTERNATIONAL INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ensanche de Vallecas, 44
Código Postal 28051
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ORTIZ INTERNATIONAL INVESTMENT SL
CIF B85801090
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 16/10/2009
Página Web www.grupoortiz.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carpintero Lopez Juan Antonio
Propietario ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA
VINCULACIONES DE ORTIZ INTERNATIONAL INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORTIZ INTERNATIONAL INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arce Alonso Raul | Consejero | 12/08/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Javier | Apoderado Solidario | 09/03/2011 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Maria | Apoderado Solidario | 20/07/2016 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Sara | Apoderado | 21/08/2013 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Sara | Consejero | 12/08/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Emilio | Consejero | 12/08/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Presidente | 12/08/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Consejero Delegado | 12/08/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Consejero | 12/08/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Apoderado | 01/12/2011 | 19/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORTIZ INTERNATIONAL INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 96, S 8, H M 490199, I/A 15 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 96, S 8, H M 490199, I/A 15 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 95, S 8, H M 490199, I/A 14 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27206 , F 225, S 8, H M 490199, I/A 13 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27206 , F 225, S 8, H M 490199, I/A 13 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27206 , F 225, S 8, H M 490199, I/A 13 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27206 , F 224, S 8, H M 490199, I/A 12 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27206 , F 224, S 8, H M 490199, I/A 11 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27206 , F 223, S 8, H M 490199, I/A 10 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27206 , F 223, S 8, H M 490199, I/A 10 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28