ORTHOFLEX GALAICA SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social ORTHOFLEX GALAICA SL
CIF B15874381
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 21/02/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORTHOFLEX GALAICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORTHOFLEX GALAICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hevia Del Rio Javier Angel | Liquidador Unico | 02/05/2022 | 02/05/2022 |
Rodriguez Lopez Margarita | Administrador Unico | 05/03/2014 | 02/05/2022 |
Hevia Del Rio Javier Angel | Administrador Unico | 09/08/2010 | 05/03/2014 |
Garcia Rivares Maria Elena | Administrador Unico | 09/08/2010 |
ACTOS BORME DE ORTHOFLEX GALAICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 5 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 5 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 5 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 5 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 5 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-153-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 98, S 8, H SC 30566, I/A 3 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-15