ORQUESTA ENERGIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Castilla, 2
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORQUESTA ENERGIAS SL
CIF B88579990
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/02/2020
Nombres Anteriores
- CATAPETE SERVICIOS Y GESTIONES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Santiago Perals Antonio
VINCULACIONES DE ORQUESTA ENERGIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORQUESTA ENERGIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Santiago Perals Antonio | Presidente | 27/07/2020 | 25/01/2021 |
De Santiago Perals Antonio | Consejero | 27/07/2020 | 25/01/2021 |
De Santiago Perals Antonio | Apoderado | 27/07/2020 | 25/01/2021 |
Long Frederic | Consejero | 27/07/2020 | 25/01/2021 |
Long Frederic | Apoderado | 27/07/2020 | 25/01/2021 |
Romeo Montes Javier | Secretario No Consejero | 08/09/2020 | 25/01/2021 |
Sarasola Jaudenes Fernando | Consejero Delegado | 08/09/2020 | 25/01/2021 |
Sarasola Jaudenes Fernando | Consejero | 08/09/2020 | 25/01/2021 |
Schneider-maunoury Augustin Geraud | Apoderado | 27/07/2020 | 25/01/2021 |
Schneider-maunoury Augustin Geraud | Consejero | 27/07/2020 | 25/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORQUESTA ENERGIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 202, S 8, H M 715461, I/A 7 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 202, S 8, H M 715461, I/A 7 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 202, S 8, H M 715461, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 202, S 8, H M 715461, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Empresa: CATAPETE SERVICIOS Y GESTIONES SL
- La adquisición, suscripción, tenencia, disfrute enajenación de acciones y participaciones sociales de sociedades mercantiles en general, así como la dirección, gestión, control y administración de su cartera de sociedades participadas, como sociedad "holding"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 68, S 8, H M 715461, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: CATAPETE SERVICIOS Y GESTIONES SL
- AVDA DE CASTILLA 2 2 - SAN FERNANDO BUSINESS PARK, (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 68, S 8, H M 715461, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: CATAPETE SERVICIOS Y GESTIONES SL
- ORQUESTA ENERGIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 68, S 8, H M 715461, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: CATAPETE SERVICIOS Y GESTIONES SL
- Otras modificaciones estatutarias: Se aprueba un nuevo texto refundido de estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 68, S 8, H M 715461, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: CATAPETE SERVICIOS Y GESTIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 68, S 8, H M 715461, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: CATAPETE SERVICIOS Y GESTIONES SL
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40272 , F 68, S 8, H M 715461, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28