OROCEN ENERGY SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG POLIGONO INDUSTRIAL LASTAOLA, S/N
Municipio Hernani
Provincia Gipuzkoa
Razón Social OROCEN ENERGY SOLUTIONS SL
CIF B47675327
Capital Social 123123.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OROCEN ENERGY SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OROCEN ENERGY SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranburu Agirre Iñaki | Presidente | 14/08/2012 | 18/08/2015 |
Aranburu Agirre Iñaki | Consejero | 14/08/2012 | 18/08/2015 |
Aranburu Agirre Iñaki | Consejero Delegado | 14/08/2012 | 18/08/2015 |
Aranburu Agirre Iñaki | Liquidador | 18/08/2015 | 18/08/2015 |
Erauskin Yabar Joseba Jokin | Consejero | 14/08/2012 | 18/08/2015 |
Iceta Agote Maria | Apoderado | 14/06/2012 | 18/08/2015 |
Izquierdo Iglesias Carlos | Secretario | 14/08/2012 | 18/08/2015 |
Izquierdo Iglesias Carlos | Consejero | 14/08/2012 | 18/08/2015 |
Izquierdo Iglesias Carlos | Administrador Mancomunado | 03/06/2011 | 14/08/2012 |
ORONA HOLDING SA | Administrador Mancomunado | 03/06/2011 | 14/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OROCEN ENERGY SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 88, S 8, H SS 33713, I/A 6 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 88, S 8, H SS 33713, I/A 6 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 88, S 8, H SS 33713, I/A 6 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 88, S 8, H SS 33713, I/A 6 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 87, S 8, H SS 33713, I/A 5 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 83, S 8, H SS 33713, I/A 4 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-20
Capital Anterior: | 6.123,00 | Euros |
Aumento de capital: | 117.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 123.123,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.910,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 83, S 8, H SS 33713, I/A 4 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 83, S 8, H SS 33713, I/A 4 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 83, S 8, H SS 33713, I/A 4 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 83, S 8, H SS 33713, I/A 3 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-20