ORION GESTION DE ACTIVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Salat, 5
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ORION GESTION DE ACTIVOS SL
CIF B57953598
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/02/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ORION GESTION DE ACTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORION GESTION DE ACTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burillo Canaves Antonio | Administrador Solidario | 21/04/2020 | 07/05/2024 |
Burillo Canaves Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2016 | 07/05/2024 |
Burillo Canaves Antonio | Apoderado Solidario | 05/01/2017 | 07/05/2024 |
NARVAL GESTION DE ACTIVOS SL | Socio Unico | 24/05/2017 | 07/05/2024 |
Solana Andres Juan Manuel | Liquidador | 07/05/2024 | 07/05/2024 |
Solana Andres Juan Manuel | Administrador Solidario | 21/04/2020 | 07/05/2024 |
Burillo Canaves Antonio | Administrador Mancomunado | 31/07/2019 | 21/04/2020 |
Solana Andres Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 31/07/2019 | 21/04/2020 |
Burillo Canaves Antonio | Consejero | 02/03/2016 | 31/07/2019 |
Coll Zaforteza Antonio De Padua | Secretario | 02/03/2016 | 31/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORION GESTION DE ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 143, S 8, H PM 78147, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 143, S 8, H PM 78147, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 143, S 8, H PM 78147, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 143, S 8, H PM 78147, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 143, S 8, H PM 78147, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 143, S 8, H PM 78147, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-07
- C/ CAN SALAT 5 1 1 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 87, S 8, H PM 78147, I/A 11 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-07
- "La realización de actividades de intermediación, asesoramiento, consultoría y gestión en relación a operaciones de transmisión y cesiones de todo tipo de bienes muebles e inmuebles. Consultoría, asesoría fiscal.".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 87, S 8, H PM 78147, I/A 11 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 87, S 8, H PM 78147, I/A 10 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 87, S 8, H PM 78147, I/A 10 (21/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-07