ORIOLA DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social ORIOLA DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ORIOLA DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIOLA DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 27/02/2018 | 24/01/2019 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 04/08/2014 | 24/01/2019 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 04/08/2014 | 24/01/2019 |
Elizalde Sancha Jon | Consejero | 23/01/2019 | 24/01/2019 |
Elizalde Sancha Jon | Presidente | 23/01/2019 | 24/01/2019 |
Elizalde Sancha Jon | Liquidador Solidario | 24/01/2019 | 24/01/2019 |
Izquierdo Zaldua Maria | Consejero | 23/01/2019 | 24/01/2019 |
Izquierdo Zaldua Maria | Liquidador Solidario | 24/01/2019 | 24/01/2019 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 21/02/2012 | 24/01/2019 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 05/02/2018 | 24/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORIOLA DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 65, S 8, H M 248486, I/A 34 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 65, S 8, H M 248486, I/A 34 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 65, S 8, H M 248486, I/A 34 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 65, S 8, H M 248486, I/A 34 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 65, S 8, H M 248486, I/A 33 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 65, S 8, H M 248486, I/A 32 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 65, S 8, H M 248486, I/A 32 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 1 y 9 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 64, S 8, H M 248486, I/A 31 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 64, S 8, H M 248486, I/A 31 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26131 , F 64, S 8, H M 248486, I/A 31 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28