ORIO SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Fuencarral, 44
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORIO SPAIN SL
CIF B85976595
Capital Social 103006.0 Euros
Fecha de Constitución 09/06/2010
Página Web www.orio.com
Nombres Anteriores
- SAAB AUTOMOBILE SPAIN SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Saab Automobile Parts Ab
Auditor GUTIERREZ BUREAU D AUDITEURS SL
VINCULACIONES DE ORIO SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIO SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcazar Lebrato Manuel | Apoderado | 01/07/2010 | 18/12/2019 |
GUTIERREZ BUREAU D AUDITEURS SL | Auditor | 05/10/2012 | 18/12/2019 |
Saab Automobile Parts Ab | Socio Unico | 06/02/2014 | 18/12/2019 |
Tegstrom Jonas | Liquidador | 18/12/2019 | 18/12/2019 |
Tegstrom Jonas | Administrador Solidario | 17/05/2017 | 18/12/2019 |
Alcazar Lebrato Manuel | Administrador Solidario | 17/05/2017 | 14/02/2018 |
Alcazar Lebrato Manuel | Presidente | 07/10/2013 | 17/05/2017 |
Alcazar Lebrato Manuel | Consejero Delegado | 07/10/2013 | 17/05/2017 |
Alcazar Lebrato Manuel | Consejero | 07/10/2013 | 17/05/2017 |
Gonzalez Haba Poggio Manuel | Secretario No Consejero | 20/10/2014 | 17/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORIO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 12, S 8, H M 502830, I/A 15 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 12, S 8, H M 502830, I/A 15 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 12, S 8, H M 502830, I/A 15 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 12, S 8, H M 502830, I/A 15 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 12, S 8, H M 502830, I/A 14 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
- AVDA DE FUENCARRAL 44 - EDIFICIO 8, OFICINA 48 CAM (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 12, S 8, H M 502830, I/A 13 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 11, S 8, H M 502830, I/A 12 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 11, S 8, H M 502830, I/A 12 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 11, S 8, H M 502830, I/A 12 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27899 , F 11, S 8, H M 502830, I/A 11 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-28