ORIHUELA MOTOS CORDOBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Madrid, 25
Municipio Jaén
Provincia Jaén
Razón Social ORIHUELA MOTOS CORDOBA SL
CIF B23264898
Capital Social 354590.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORIHUELA MOTOS CORDOBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIHUELA MOTOS CORDOBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fajardo Porras Ana | Administrador Unico | 08/08/2011 | 29/01/2021 |
Fajardo Porras Ana | Liquidador | 29/01/2021 | 29/01/2021 |
Orihuela Gonzalez Norberto | Apoderado | 08/08/2011 | 29/01/2021 |
Fajardo Porras Ana | Administrador Solidario | 08/08/2011 | |
Orihuela Gonzalez Norberto | Administrador Solidario | 08/08/2011 |
ACTOS BORME DE ORIHUELA MOTOS CORDOBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 109, S 8, H J 846, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 109, S 8, H J 846, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 109, S 8, H J 846, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 109, S 8, H J 846, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-23
Capital Anterior: | 480.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 126.210,00 | Euros |
Capital Actual: | 354.590,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 108, S 8, H J 846, I/A 6 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-23
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-23
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 108, S 8, H J 846, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 108, S 8, H J 846, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-23
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 108, S 8, H J 846, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-23
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 107, S 8, H J 846, I/A 4 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-23