ORIGEN ENERGIA VIENTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 34
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORIGEN ENERGIA VIENTO SL
CIF B98706708
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 30/01/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ALFANAR ENERGIA ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE ORIGEN ENERGIA VIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIGEN ENERGIA VIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFANAR ENERGIA ESPAÑA SL | Socio Unico | 13/07/2018 | 28/04/2022 |
Almutlaq Mishal Sabah M | Administrador Solidario | 13/07/2018 | 28/04/2022 |
Blanco Sotorrio Francisco | Apoderado | 26/03/2019 | 28/04/2022 |
Campiñez Romero Severo | Apoderado Solidario | 20/09/2018 | 28/04/2022 |
Campiñez Romero Severo | Apoderado | 21/12/2018 | 28/04/2022 |
Campiñez Romero Severo | Apoderado | 28/02/2021 | 28/04/2022 |
Echenique Conde Pablo | Apoderado | 21/12/2018 | 28/04/2022 |
Echenique Conde Pablo | Apoderado Solidario | 20/09/2018 | 28/04/2022 |
Mobellan Suarez Jorge | Apoderado | 11/03/2020 | 28/04/2022 |
Ozaez Muñoz Emmanuel | Apoderado | 21/12/2018 | 28/04/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORIGEN ENERGIA VIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 165, S 8, H M 668888, I/A 10 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 165, S 8, H M 668888, I/A 10 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
- C/ VELAZQUEZ 34 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 165, S 8, H M 668888, I/A 9 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 165, S 8, H M 668888, I/A 8 (28/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del artículo 8º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 164, S 8, H M 668888, I/A 7 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 164, S 8, H M 668888, I/A 6 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 163, S 8, H M 668888, I/A 5 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 163, S 8, H M 668888, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 162, S 8, H M 668888, I/A 3 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37522 , F 162, S 8, H M 668888, I/A 2 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-28