ORIENTACION SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ORIENTACION SA
CIF A28297158
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.verona.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez De La Peña Jose Maria
VINCULACIONES DE ORIENTACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIENTACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granda Corrochano Javier | Consejero | 19/09/2013 | 30/09/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Presidente | 04/04/2011 | 30/09/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero | 04/04/2011 | 30/09/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/09/2013 | 30/09/2016 |
Simon Zurita Torres Elisa Concepcion | Secretario | 04/04/2011 | 30/09/2016 |
Simon Zurita Torres Elisa Concepcion | Consejero | 04/04/2011 | 30/09/2016 |
Simon Zurita Torres Josefina | Consejero | 04/04/2011 | 30/09/2016 |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Consejero | 04/04/2011 | 30/09/2016 |
Simon Zurita Torres Maria Paz | Consejero Delegado Solidario | 19/09/2013 | 30/09/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 04/04/2011 | 19/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORIENTACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 77, S 8, H M 72229, I/A 24 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 77, S 8, H M 72229, I/A 24 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 33 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 76, S 8, H M 72229, I/A 23 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 76, S 8, H M 72229, I/A 23 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 76, S 8, H M 72229, I/A 23 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 76, S 8, H M 72229, I/A 23 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 75, S 8, H M 72229, I/A 22 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 75, S 8, H M 72229, I/A 22 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 75, S 8, H M 72229, I/A 22 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28