ORIENTACION DEPORTIVA Y EDUCATIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jimenez de la Espada, 40
Municipio Cartagena
Provincia Murcia
Razón Social ORIENTACION DEPORTIVA Y EDUCATIVA SL
CIF B30829162
Actividad Educación deportiva y recreativa
Fecha de Constitución 18/07/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ORIENTACION DEPORTIVA Y EDUCATIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIENTACION DEPORTIVA Y EDUCATIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Feliciano Martinez Romero | Administrador Mancomunado | 02/08/2013 | 05/01/2017 |
Feliciano Martinez Romero | Liquidador | 05/01/2017 | 05/01/2017 |
Jose-manuel Garrido Jimenez | Administrador Mancomunado | 02/08/2013 | 05/01/2017 |
Feliciano Martinez Romero | Secretario | 02/08/2013 | |
Feliciano Martinez Romero | Consejero Delegado Mancomunado | 02/08/2013 | |
Feliciano Martinez Romero | Consejero | 02/08/2013 | |
Jose-manuel Garrido Jimenez | Consejero Delegado Mancomunado | 02/08/2013 | |
Jose-manuel Garrido Jimenez | Consejero | 02/08/2013 | |
Pablo Rojo Rios | Presidente | 02/08/2013 | |
Pablo Rojo Rios | Consejero Delegado Mancomunado | 02/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORIENTACION DEPORTIVA Y EDUCATIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-30
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 3 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-30
- SE MODIFICA EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-30
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 54, S 8, H MU 69392, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-118-30