ORIA-PARKEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Euskal Herria, 10
Código Postal 20003
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ORIA-PARKEA SL
CIF B75036301
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 01/12/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ORIA-PARKEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORIA-PARKEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eguiguren Gorostegui Maria-teresa | Administrador Mancomunado | 04/10/2012 | 30/04/2014 |
Eguiguren Gorostegui Maria-teresa | Liquidador Mancomunado | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
Ulacia Zubeldia Jose Maria | Administrador Mancomunado | 04/10/2012 | 30/04/2014 |
Ulacia Zubeldia Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
Urcelay Zabaleta Tomas | Administrador Unico | 22/08/2011 | 04/10/2012 |
Jaramillo Arellano Alfredo Mauricio | Administrador Solidario | 28/12/2010 | 22/08/2011 |
Urcelay Zabaleta Tomas | Administrador Solidario | 28/12/2010 | 22/08/2011 |
ACTOS BORME DE ORIA-PARKEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 218, S 8, H SS 33025, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 218, S 8, H SS 33025, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 218, S 8, H SS 33025, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 218, S 8, H SS 33025, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
- C/ EUSKAL HERRIA, 10 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 217, S 8, H SS 33025, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 217, S 8, H SS 33025, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 217, S 8, H SS 33025, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 217, S 8, H SS 33025, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-207-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 217, S 8, H SS 33025, I/A 2 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-20