ORGANIZACION Y MEDIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 76
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIZACION Y MEDIOS SL
CIF B79459541
Capital Social 62780.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.waytogolf.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario NETCO INVESTMENT SL
VINCULACIONES DE ORGANIZACION Y MEDIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZACION Y MEDIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castrillon Tristan Fernando | Administrador Unico | 22/08/2018 | 27/06/2019 |
Castrillon Tristan Fernando | Apoderado Mancomunado | 27/06/2019 | |
Castrillon Tristan Fernando | Liquidador | 27/06/2019 | 27/06/2019 |
Castrillon Tristan Fernando | Apoderado | 19/12/2012 | 27/06/2019 |
NETCO INVESTMENT SL | Socio Unico | 19/02/2019 | 27/06/2019 |
SOTO EVENTS SL | Socio Unico | 24/05/2012 | 08/10/2018 |
Castrillon Tristan Fernando | Administrador Mancomunado | 09/09/2014 | 22/08/2018 |
Estrada Fernandez Hontoria Luis | Administrador Mancomunado | 09/09/2014 | 22/08/2018 |
De La Puente De Alfaro Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado | 08/11/2011 | 12/09/2014 |
Estrada Fernandez Hontoria Luis | Apoderado | 19/12/2012 | 12/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORGANIZACION Y MEDIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 212, S 8, H M 36869, I/A 34 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 212, S 8, H M 36869, I/A 34 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 212, S 8, H M 36869, I/A 34 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 212, S 8, H M 36869, I/A 34 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 212, S 8, H M 36869, I/A 34 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 212, S 8, H M 36869, I/A 33 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 211, S 8, H M 36869, I/A 32 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 211, S 8, H M 36869, I/A 32 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 211, S 8, H M 36869, I/A 32 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 211, S 8, H M 36869, I/A 31 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-28