ORGANIZACION PARA LA PROMOCION DE EMPRESAS OPE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lagasca, 90
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ORGANIZACION PARA LA PROMOCION DE EMPRESAS OPE SA
CIF A28958460
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ORGANIZACION PARA LA PROMOCION DE EMPRESAS OPE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZACION PARA LA PROMOCION DE EMPRESAS OPE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fraile Bartolome Gregorio | Secretario | 05/07/2013 | 13/12/2017 |
Fraile Bartolome Gregorio | Consejero Delegado | 05/07/2013 | 13/12/2017 |
Fraile Bartolome Gregorio | Consejero | 05/07/2013 | 13/12/2017 |
Fraile Bartolome Gregorio | Liquidador | 13/12/2017 | 13/12/2017 |
Martinez Garcia Fabio | Consejero Delegado | 05/07/2013 | 13/12/2017 |
Martinez Garcia Fabio | Consejero | 05/07/2013 | 13/12/2017 |
Martinez Martin Jose Luis | Presidente | 05/07/2013 | 13/12/2017 |
Martinez Martin Jose Luis | Consejero | 05/07/2013 | 13/12/2017 |
Martinez Martin Jose Luis | Administrador Unico | 14/09/2009 | 05/07/2013 |
ACTOS BORME DE ORGANIZACION PARA LA PROMOCION DE EMPRESAS OPE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 90, S 8, H M 65118, I/A 22 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 90, S 8, H M 65118, I/A 22 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 90, S 8, H M 65118, I/A 22 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 90, S 8, H M 65118, I/A 22 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9,12,23, 28, 29, 30, 31 Y 32 de los estatutos sociales .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 89, S 8, H M 65118, I/A 21 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 89, S 8, H M 65118, I/A 21 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 89, S 8, H M 65118, I/A 21 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 88, S 8, H M 65118, I/A 20 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28