ORGANIZACION MONTINI 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cecili Metel, 5
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIZACION MONTINI 2012 SL
CIF B57764326
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nordisk Trading As
VINCULACIONES DE ORGANIZACION MONTINI 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZACION MONTINI 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hagen Christian Alexis | Administrador Unico | 24/04/2013 | 19/02/2016 |
Hagen Christian Alexis | Liquidador | 19/02/2016 | 19/02/2016 |
Nordisk Trading As | Socio Unico | 24/04/2013 | 19/02/2016 |
Nordisk Trading As | Socio único | 19/02/2016 | |
ADMINISTRACION Y TENENCIA DE PARTICIPACIONES SL | Administrador Unico | 29/06/2012 | 24/04/2013 |
ACTOS BORME DE ORGANIZACION MONTINI 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 192, S 8, H PM 69878, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 192, S 8, H PM 69878, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 192, S 8, H PM 69878, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 192, S 8, H PM 69878, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 124, S 8, H PM 69878, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 124, S 8, H PM 69878, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 124, S 8, H PM 69878, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 122, S 8, H PM 69878, I/A 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-07
Dirección:C/ CECILIO METELO 5 - APTO.319 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:19/06/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición, parcelación, urbanización, promoción, venta y arrendamiento de terrenos y propiedades inmobiliarias de cualquier clase. La construcción por cuenta propia o ajena de todo tipo de obras, completas o parte de lasmismas, y edificaciones para su venta por partes o no, ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2502 , F 122, S 8, H PM 69878, I/A 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-07