ORGANIZACION GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Esquerdo, 105
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIZACION GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS SL
CIF B81066441
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ciovina Maricica Raluca
VINCULACIONES DE ORGANIZACION GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZACION GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ciovina Maricica Raluca | Liquidador | 19/06/2019 | 19/06/2019 |
Ciovina Maricica Raluca | Administrador Unico | 17/10/2013 | 19/06/2019 |
Ciovina Maricica Raluca | Socio Unico | 21/10/2013 | 19/06/2019 |
Cuevas Garcia Beatriz | Apoderado | 12/03/2012 | 19/06/2019 |
Ajenjo Mendo Juan Antonio | Administrador Unico | 17/10/2013 |
ACTOS BORME DE ORGANIZACION GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 13 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 13 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 13 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 13 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 12 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
- C/ DOCTOR ESQUERDO 105 - EDIFICIO SAMANA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 11 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 11 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 218, S 8, H M 143203, I/A 11 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8898 , F 217, S 8, H M 143203, I/A 10 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-28