ORGANIZACION CENTRO DE INICIATIVAS COMERCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Presidente Carmona, 2
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIZACION CENTRO DE INICIATIVAS COMERCIALES SL
CIF B28273753
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ORGANIZACION CENTRO DE INICIATIVAS COMERCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZACION CENTRO DE INICIATIVAS COMERCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Plasencia Amalia | Apoderado Mancomunado | 25/04/2014 | 10/08/2023 |
Fernandez Plasencia Juan Ignacio | Apoderado Mancomunado | 25/04/2014 | 10/08/2023 |
Fernandez Plasencia Martin-javier | Apoderado Mancomunado | 25/04/2014 | 10/08/2023 |
Plasencia Y Plasencia Amalia | Liquidador | 23/02/2023 | 10/08/2023 |
Fernandez Plasencia Amalia | Consejero | 25/04/2014 | 23/02/2023 |
Fernandez Plasencia Juan Ignacio | Consejero | 25/04/2014 | 23/02/2023 |
Fernandez Plasencia Martin-javier | Consejero | 25/04/2014 | 23/02/2023 |
Fernandez Plasencia Martin-javier | Secretario | 25/04/2014 | 23/02/2023 |
Plasencia Y Plasencia Amalia | Presidente | 25/04/2014 | 23/02/2023 |
Plasencia Y Plasencia Amalia | Consejero | 25/04/2014 | 23/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORGANIZACION CENTRO DE INICIATIVAS COMERCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 137, S 8, H M 52757, I/A 8 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 137, S 8, H M 52757, I/A 7 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 137, S 8, H M 52757, I/A 7 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 137, S 8, H M 52757, I/A 7 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
- AVDA PRESIDENTE CARMONA 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 136, S 8, H M 52757, I/A 6 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 136, S 8, H M 52757, I/A 6 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3085 , F 136, S 8, H M 52757, I/A 6 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28